Készült: 2024.09.23.05:38:08
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Külügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Külügyi bizottság tagjainak változásai (21 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Balla Mihály (Fidesz) | Elnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) | Alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Kovács László (MSZP) | Alelnök | 2010.05.17. | 2014.05.05. | |
Gyöngyösi Márton (Jobbik) | Alelnök | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Ertsey Katalin (LMP) | Alelnök | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
Dr. Braun Márton (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2011.12.30. | |
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Csóti György (Fidesz) | Tag | 2011.12.30. | 2014.05.05. | Dr. Braun Márton (Fidesz) |
Dr. Daher Pierre (Fidesz) | Tag | 2011.02.28. | 2013.09.23. | Kőszegi Zoltán (Fidesz) |
Dr. Gruber Attila (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Hidvéghi Balázs (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | Dr. Daher Pierre (Fidesz) |
Dr. Horváth János (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Kőszegi Zoltán (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.28. | |
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Pintér László (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Potápi Árpád János (Fidesz) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.28. | |
Dr. Tilki Attila (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Törő Gábor (Fidesz) | Tag | 2013.02.11. | 2014.05.05. | Vargha Tamás (Fidesz) |
Vargha Tamás (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2012.12.11. | |
Harangozó Gábor István (MSZP) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Kovács László (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.05.17. | |
Mesterházy Attila (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.01. | |
Szabó Vilmos (MSZP) | Tag | 2010.06.02. | 2014.05.05. | Mesterházy Attila (MSZP) |
Jámbor Nándor (Jobbik) | Tag | 2011.06.06. | 2011.12.30. | Samu Tamás Gergő (Jobbik) |
Németh Zsolt (Jobbik) | Tag | 2011.12.30. | 2014.05.05. | Jámbor Nándor (Jobbik) |
Samu Tamás Gergő (Jobbik) | Tag | 2011.02.14. | 2011.05.12. | Szávay István (Jobbik) |
Szávay István (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
Vona Gábor (Jobbik) | Tag | 2011.02.14. | 2014.05.05. | Zagyva György Gyula (Jobbik) |
Zagyva György Gyula (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2011.02.14. | |
Kalmár Ferenc András (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Nagy Andor (KDNP) | Tag | 2011.02.28. | 2013.08.22. | Potápi Árpád János (Fidesz) 1 |
Pálffy István (KDNP) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | Dr. Nagy Andor (KDNP) |
Dr. Vejkey Imre (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Dorosz Dávid (LMP) | Tag | 2010.05.14. | 2011.03.07. | |
Ertsey Katalin (LMP) | Tag | 2011.03.07. | 2013.02.11. | Dr. Dorosz Dávid (LMP) |
Ertsey Katalin (LMP) | Tag | 2013.09.01. | 2013.09.23. | |
Ertsey Katalin (független) | Tag | 2013.02.25. | 2013.08.31. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Külügyi bizottság | Fidesz | 11 | 52.38% |
MSZP | 3 | 14.29% | |
Jobbik | 3 | 14.29% | |
KDNP | 3 | 14.29% | |
LMP | 1 | 4.76% | |
Összesen | 21 | 100.00% |
Külügyi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Az elmúlt nyolc év esetleges kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság | 2010.06.14. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok