Készült: 2024.09.26.05:18:51
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Kertészeti albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.07.07. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
Kertészeti albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Farkas Sándor (Fidesz) | Elnök | 2010.07.07. | 2014.05.05. | |
Horváth István (Fidesz) | Tag | 2010.07.07. | 2014.05.05. | |
Obreczán Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.07.07. | 2014.05.05. | |
Pócs János (Fidesz) | Tag | 2010.07.07. | 2014.05.05. | |
Ficsor Ádám (MSZP) | Tag | 2010.07.07. | 2011.10.23. | |
Varga Géza (Jobbik) | Tag | 2010.07.07. | 2014.05.05. |
Kertészeti albizottság üléseinek megjelenítése