Készült: 2024.09.26.11:17:52
Dinamikus lap
Dr. Katona Béla
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.05.16. | 2009.09.14. |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.12.07. | 2002.05.14. |
1990-94 | MSZP | frakciótitkár | 1990.10.01. | 1994.06.27. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
az Országgyűlés elnöke | 2009.09.14. | 2010.05.13. |
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter | 1994.07.15. | 1995.03.31. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Budapest 26. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Budapest 26. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Budapest 26. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Budapest területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
gépészmérnök | Budapesti Műszaki Egyetem | Gépészmérnöki Kar | 1967 |
gazdasági mérnök | Budapesti Műszaki Egyetem | Gépészmérnöki Kar | 1973 |
szakközgazdász | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | Nemzetközi Gazdasági kapcsolatok Kar | 1984 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A tudomány(ok) doktora | 1984 |