Készült: 2024.09.23.19:53:39
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
A Gazdasági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.07.08. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági bizottság |
A Gazdasági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Kálmán András (MSZP) | Elnök | 2002.07.08. | 2006.05.15. | |
Boldvai László (MSZP) | Tag | 2002.07.08. | 2003.03.10. | |
Tóth Sándor (MSZP) | Tag | 2002.07.08. | 2006.05.15. | |
Ivanics István (Fidesz) | Tag | 2002.07.08. | 2006.05.15. | |
Fülöp István (MDF) | Tag | 2002.07.08. | 2004.11.08. | |
Fülöp István (független) | Tag | 2004.11.08. | 2004.12.20. |