Készült: 2024.09.26.21:24:10
Dinamikus lap
Dr. Kis Zoltán
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2005.02.28. | 2006.05.15. |
SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2002.12.18. | 2002.12.18. | |
1998-2002 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 1999.09.15. | 2002.05.14. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 2006.05.16. | 2007.09.16. |
jegyző | 2004.09.16. | 2006.05.15. |
környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 2002.05.27. | 2004.06.30. |
földművelésügyi minisztériumi politikai államtitkár | 1994.07.15. | 1998.07.07. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2007.09.16. |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Jász-Nagykun-Szolnok 1. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Jász-Nagykun-Szolnok 1. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Jász-Nagykun-Szolnok 1. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | József Attila Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1979 |
jogi szakvizsga | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Jogi Továbbképző | 1981 |
jogsegélyszolgálat vezető | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Jogi Továbbképző | 1982 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
német | társalgási |