Készült: 2024.09.25.11:24:47
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
EU-csatlakozási és külkereskedelmi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.12. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
EU-csatlakozási és külkereskedelmi albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Glattfelder Béla (Fidesz) | Elnök | 2002.06.12. | 2004.07.18. | |
Lengyel Zoltán (Fidesz) | Elnök | 2004.08.27. | 2006.05.15. | |
Gőgös Zoltán (MSZP) | Tag | 2002.06.12. | 2006.05.15. | |
Herbály Imre (MSZP) | Tag | 2002.06.12. | 2006.05.15. | |
Dr. Karsai József (MSZP) | Tag | 2002.06.12. | 2006.05.15. | |
Dr. Szabó József Andor (Fidesz) | Tag | 2002.06.12. | 2006.05.15. | |
Kuncze Gábor (SZDSZ) | Tag | 2002.11.12. | 2004.07.01. | Zwack Péter (SZDSZ) |
Zwack Péter (SZDSZ) | Tag | 2002.06.12. | 2002.11.05. | |
Font Sándor (MDF) | Tag | 2002.06.12. | 2004.09.06. | |
Karsai Péter (MDF) | Tag | 2005.02.23. | 2006.05.15. | Font Sándor (független) |
Font Sándor (független) | Tag | 2004.09.06. | 2004.12.20. |
EU-csatlakozási és külkereskedelmi albizottság üléseinek megjelenítése