Dr. Pető Iván
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2007.06.04. | 2010.05.13. |
SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2006.05.16. | 2007.04.13. | |
2002-2006 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
1998-2002 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.21. | 2002.05.14. |
1994-98 | SZDSZ | frakcióvezető | 1994.06.28. | 1997.04.14. |
1990-94 | SZDSZ | frakcióvezető | 1990.10.16. | 1991.12.02. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Budapest 7. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Budapest 7. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Budapest területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Budapest 22. OEVK | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
magyar-történelem szakos középiskolai tanár | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1970 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |