Készült: 2024.09.24.18:36:16
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1990-94
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Fodor Gábor (FIDESZ) | Elnök | 1990.05.03. | 1993.12.01. | |
Németh Zsolt (FIDESZ) 1 | Elnök | 1993.12.08. | 1994.06.27. | |
Dr. Zétényi Zsolt (MDF) | Alelnök | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Mészáros István László (SZDSZ) | Alelnök | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Lukács Tamás (KDNP) | Alelnök | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Baka András (MDF) | Titkár | 1990.05.03. | 1991.05.28. | |
Dr. Zétényi Zsolt (MDF) | Titkár | 1991.06.25. | 1992.10.13. | |
Bethlen István (MDF) | Tag | 1993.06.15. | 1994.06.27. | |
Dr. Bogdán Emil (MDF) | Tag | 1991.04.08. | 1993.06.14. | |
Deme Zoltán (MDF) | Tag | 1990.06.12. | 1993.06.14. | |
Fejes Attila (MDF) | Tag | 1994.03.22. | 1994.06.27. | |
Figler János (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Für Lajos (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1990.05.23. | |
Dr. Gömbös Ferenc (MDF) | Tag | 1993.06.15. | 1994.06.27. | |
Dr. Hörcsik Richard (MDF) 1 | Tag | 1990.05.03. | 1993.09.20. | |
Jakab Ferenc (MDF) | Tag | 1992.04.06. | 1992.10.13. | |
Dr. Kálmán Attila (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1991.03.01. | |
Dr. Pánczél Gyula (MDF) | Tag | 1993.09.21. | 1994.03.21. | |
Pokorny Endre (MDF) | Tag | 1993.09.21. | 1994.06.27. | |
Speidl Zoltán (MDF) | Tag | 1991.06.18. | 1993.09.21. | |
Szauter Rudolf (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Szűcs M. Sándor (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1992.10.13. | |
Dr. Takács Péter (MDF) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
Dr. Tóth Albert (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Tóth Imre László (MDF) | Tag | 1992.04.06. | 1992.06.23. | |
Dr. Varga János (MDF) | Tag | 1990.05.03. | 1993.09.21. | |
Hága Antónia (SZDSZ) | Tag | 1993.02.17. | 1994.06.27. | |
Hajdú Zoltán (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Horváth Aladár (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1993.02.16. | |
Horváth Vilmos (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Iványi Gábor (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Raj Tamás (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Bereczki Vilmos (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.09.20. | |
István József (FKGP) | Tag | 1990.05.03. | 1992.09.20. | |
Kováts László (FKGP) | Tag | 1990.05.23. | 1992.02.23. | |
Kováts László (Kisgazda) | Tag | 1992.02.24. | 1994.06.27. | |
Tóth Imre (Kisgazda) | Tag | 1992.06.23. | 1994.06.27. | |
Jakab Róbertné (MSZP) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Kovács Jenő (MSZP) | Tag | 1990.05.03. | 1991.02.19. | |
Dr. Suchman Tamás (MSZP) | Tag | 1993.02.02. | 1994.06.27. | |
Dr. Tabajdi Csaba (MSZP) | Tag | 1991.02.19. | 1993.02.02. | |
Németh Zsolt (FIDESZ) 1 | Tag | 1990.05.03. | 1993.12.08. | |
Tirts Tamás (FIDESZ) | Tag | 1993.12.07. | 1994.06.27. | |
Dr. Giczy György (KDNP) | Tag | 1990.05.03. | 1994.06.27. | |
Dr. Bogdán Emil (MIÉP) | Tag | 1993.12.14. | 1994.06.27. | |
Bereczki Vilmos (független) | Tag | 1992.09.21. | 1992.10.13. | |
Dr. Bertha Zoltán (független) | Tag | 1992.10.13. | 1994.06.27. | |
István József (független) | Tag | 1992.09.21. | 1992.10.13. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság | MDF | 9 | 34.62% |
SZDSZ | 7 | 26.92% | |
EKgP | 2 | 7.69% | |
MSZP | 2 | 7.69% | |
Fidesz | 2 | 7.69% | |
KDNP | 2 | 7.69% | |
MIÉP | 1 | 3.85% | |
független | 1 | 3.85% | |
Összesen | 26 | 100.00% |
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A megszűnt Állami Egyházügyi Hivatal irattárának áttekintésére létrehozott | 1990.11.07. | 1994.06.27. | |
A kisebbségi törvénytervezet előkészítésével foglalkozó | 1992.05.20. | 1993.07.08. |