Készült: 2024.09.20.09:34:57
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Az Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2002. évi gazdálkodásával kapcsolatos ÁSZ-jelentésben található megállapításokat vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2003.09.09. |
Megszűnés | 2004.02.29. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Ifjúsági bizottság |
Az Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2002. évi gazdálkodásával kapcsolatos ÁSZ-jelentésben található megállapításokat vizsgáló albizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Csontos János (MSZP) | Elnök | 2003.09.09. | 2004.02.29. | |
Birkás Tivadar (Fidesz) | Alelnök | 2003.09.24. | 2004.02.29. | |
Érsek Zsolt (MSZP) | Tag | 2003.09.09. | 2004.02.29. | |
Szitka Péter (MSZP) | Tag | 2003.09.09. | 2004.02.29. | |
Dr. Deutsch-Für Tamás (Fidesz) 1 | Tag | 2003.09.16. | 2004.01.31. | |
Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | Tag | 2003.09.09. | 2004.02.29. | |
Dr. Gémesi György (MDF) | Tag | 2003.09.16. | 2004.02.29. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Az Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2002. évi gazdálkodásával kapcsolatos ÁSZ-jelentésben található megállapításokat vizsgáló albizottság üléseinek megjelenítése