Készült: 2024.09.26.21:23:53
Dinamikus lap
Dr. Szilágyiné Császár Terézia
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 1994.06.28. | 1996.04.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Szabolcs-Szatmár-Bereg területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
érettségi | 1970 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
német | alapfokú |