Készült: 2024.09.22.23:33:23
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.05.25. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Honvédelmi és rendészeti bizottság |
Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Csampa Zsolt (Fidesz) | Elnök | 2010.05.25. | 2014.05.05. | |
Farkas Zoltán (Fidesz) | Tag | 2010.05.25. | 2014.05.05. | |
Tóth Gábor (Fidesz) | Tag | 2010.05.25. | 2014.05.05. | |
Korondi Miklós (Jobbik) | Tag | 2011.02.24. | 2012.11.12. | |
Rubi Gergely (Jobbik) | Tag | 2010.07.06. | 2012.09.10. |
Az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság üléseinek megjelenítése