Készült: 2024.09.23.14:04:10
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Nádor Rt. közötti szerződéses és szerződésen kívüli kapcsolatot vizsgáló albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.12.16. |
Megszűnés | 2000.04.04. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Nemzetbiztonsági bizottság |
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Nádor Rt. közötti szerződéses és szerződésen kívüli kapcsolatot vizsgáló albizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) | Elnök | 1999.09.01. | 2000.04.04. | Dr. Mikes Éva (Fidesz) |
Dr. Mikes Éva (Fidesz) | Elnök | 1998.12.16. | 1999.07.01. | |
Nyitray András (Fidesz) | Tag | 1999.10.12. | 2000.04.04. | |
Dr. Szabó Attila (Fidesz) | Tag | 1998.12.16. | 1999.09.06. | |
Dr. Szabó Attila (Fidesz) | Tag | 1999.09.07. | 1999.09.07. | |
Nikolits István (MSZP) | Tag | 1998.12.16. | 2000.04.04. | |
Tóth Károly (MSZP) | Tag | 1998.12.16. | 2000.04.04. | |
Dr. Szabó Attila (független) | Tag | 1999.09.08. | 1999.09.27. |
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Nádor Rt. közötti szerződéses és szerződésen kívüli kapcsolatot vizsgáló albizottság üléseinek megjelenítése