Készült: 2024.09.23.01:11:09
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1994-98
Számvevőszéki bizottság tagjai változásának elrejtése
Számvevőszéki bizottság tagjainak változásai (12 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Nagy Sándor (MSZP) | Elnök | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Schamschula György (MDF) | Alelnök | 1994.06.28. | 1996.02.01. | |
Dr. Sepsey Tamás (MDF) | Alelnök | 1996.04.09. | 1998.06.17. | |
Érsek Zsolt (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Kertész István (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Koltay Zsoltné (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Nagyiványi Zoltán (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Nyers Rezső (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Takács Imre (MSZP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Csikai Zsolt (SZDSZ) | Tag | 1996.03.05. | 1996.09.30. | |
Dr. Csikai Zsolt (SZDSZ) | Tag | 1997.12.15. | 1998.06.17. | |
Gaál Gyula (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1998.04.06. | |
Soós Károly Attila (SZDSZ) | Tag | 1996.10.01. | 1997.12.15. | |
Dr. Tölgyessy Péter (SZDSZ) | Tag | 1994.06.28. | 1996.03.04. | |
Pancza István (FKGP) | Tag | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
Dr. Áder János (FIDESZ) | Tag | 1994.06.28. | 1995.06.12. | |
Varga Mihály (FIDESZ-MPP) | Tag | 1995.06.13. | 1998.06.17. | |
Csépe Béla (KDNP) | Tag | 1994.06.28. | 1996.02.19. | |
Dr. Pálfi Dénes (KDNP) | Tag | 1996.02.20. | 1996.05.06. | |
Rusznák Miklós (KDNP) | Tag | 1996.05.07. | 1997.07.21. | |
Dr. Szabó Tamás (Néppárt-MDNP) | Tag | 1996.04.16. | 1998.06.17. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Számvevőszéki bizottság | MSZP | 7 | 58.33% |
SZDSZ | 1 | 8.33% | |
MDF | 1 | 8.33% | |
FKGP | 1 | 8.33% | |
Fidesz | 1 | 8.33% | |
Néppárt-MDNP | 1 | 8.33% | |
Összesen | 12 | 100.00% |
Számvevőszéki bizottságnak nincs albizottsága.