Készült: 2024.09.26.15:04:34
Dinamikus lap
Dr. Őry Csaba
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2003.11.25. | 2003.11.25. |
Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2003.03.04. | 2003.03.04. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
szociális és családügyi minisztériumi politikai államtitkár | 1998.07.14. | 2000.05.31. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Budapest területi lista | 2002.05.15. | 2004.07.18. | |
1998-2002 | Budapest 21. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1978 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | társalgási |
francia | tárgyalási |