Készült: 2024.09.26.13:28:54
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Külügyi és határon túli magyarok bizottsága tagjai változásának elrejtése
Külügyi és határon túli magyarok bizottsága tagjainak változásai (20 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Németh Zsolt (Fidesz) 1 | Elnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Kozma József (MSZP) | Alelnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Szabó Vilmos (MSZP) | Alelnök | 2006.06.19. | 2009.04.20. | |
Dr. Szakács László (MSZP) | Alelnök | 2009.04.27. | 2010.05.13. | Szabó Vilmos (MSZP) |
Dr. Gedei József (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Hárs Gábor (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Kárpáti Tibor (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Kékesi Tibor (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Kőhegyi István (MSZP) | Tag | 2009.05.18. | 2010.05.13. | Mesterházy Attila (MSZP) |
Kránitz László (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Mesterházy Attila (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2009.05.18. | Nagy Jenő (MSZP) |
Nagy Jenő (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Szabó Vilmos (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2006.06.19. | Dr. Vadai Ágnes (MSZP) |
Szabó Vilmos (MSZP) | Tag | 2009.04.20. | 2009.04.20. | |
Dr. Szakács László (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2009.04.27. | |
Dr. Vadai Ágnes (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Dr. Varga László (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Velez Árpád (MSZP) | Tag | 2009.04.20. | 2010.05.13. | Szabó Vilmos (MSZP) |
Balla Mihály (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Gógl Árpád (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Gruber Attila (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Horváth János (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Kelemen András (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Potápi Árpád János (Fidesz) 1 | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Rácz Róbert (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2007.10.01. | |
Dr. Nagy Andor (KDNP) | Tag | 2007.10.01. | 2010.05.13. | Rácz Róbert (Fidesz) |
Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) | Tag | 2006.05.30. | 2007.05.07. | |
Geberle Erzsébet (SZDSZ) | Tag | 2007.05.07. | 2008.05.13. | Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) |
Kovács Kálmán (SZDSZ) | Tag | 2008.05.13. | 2010.05.13. | Geberle Erzsébet (SZDSZ) |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Külügyi és határon túli magyarok bizottsága | MSZP | 10 | 50.00% |
Fidesz | 8 | 40.00% | |
KDNP | 1 | 5.00% | |
SZDSZ | 1 | 5.00% | |
Összesen | 20 | 100.00% |
Külügyi és határon túli magyarok bizottsága üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Transzatlanti albizottság | 2006.10.10. | 2010.05.13. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok