Készült: 2024.09.26.22:05:24
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Kulturális és sajtó bizottság tagjai változásának elrejtése
Kulturális és sajtó bizottság tagjainak változásai (21 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Pető Iván (SZDSZ) | Elnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Kósa Ferenc (MSZP) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Halász János (Fidesz) | Alelnök | 2002.11.12. | 2006.05.15. | Várhegyi Attila (Fidesz) |
Várhegyi Attila (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.15. | 2002.10.08. | |
Lezsák Sándor (MDF) | Alelnök | 2002.05.15. | 2004.11.07. | |
Lezsák Sándor (független) | Alelnök | 2004.11.07. | 2006.05.15. | |
Dr. Balogh Miklós (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Csontos János (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Donáth László (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Fedor Vilmos (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Gy. Németh Erzsébet (MSZP) | Tag | 2004.10.25. | 2006.05.15. | |
Halmai Gáborné (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Szabó Zoltán (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Gulyás József (SZDSZ) |
Teleki László (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.25. | |
Tóth Gyula (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2004.10.25. | |
Dr. Ujhelyi István (MSZP) | Tag | 2002.06.25. | 2006.05.15. | Teleki László (MSZP) |
Vitányi Iván (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Cserna Gábor (Fidesz) | Tag | 2002.12.15. | 2004.04.05. | Dr. Juhos Katalin (Fidesz) |
Deák András (Fidesz) | Tag | 2004.05.17. | 2004.11.29. | Fehérvári Tamás (Fidesz) |
Erdős Norbert (Fidesz) | Tag | 2003.03.03. | 2004.08.27. | Sági József (Fidesz) |
Erdős Norbert (Fidesz) | Tag | 2004.09.06. | 2006.05.15. | |
Fehérvári Tamás (Fidesz) | Tag | 2004.04.05. | 2004.05.17. | Szalai Annamária (Fidesz) |
Garamvölgyi György (Fidesz) | Tag | 2004.05.17. | 2006.05.15. | Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) |
Halász János (Fidesz) | Tag | 2002.05.27. | 2002.11.12. | Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) |
Homa János (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Isépy Tamás (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2004.04.02. | |
Dr. Juhos Katalin (Fidesz) | Tag | 2002.11.12. | 2002.12.15. | Halász János (Fidesz) |
Kiss Attila (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Lázár János (Fidesz) 1 | Tag | 2004.11.29. | 2006.05.15. | Deák András (Fidesz) |
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) | Tag | 2004.04.26. | 2004.05.17. | Dr. Isépy Tamás (Fidesz) |
Sági József (Fidesz) | Tag | 2004.04.05. | 2006.05.15. | Cserna Gábor (Fidesz) |
Sági József (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2003.03.03. | |
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Szalai Annamária (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2004.03.30. | |
Vígh Ilona (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Wintermantel Zsolt (Fidesz) | Tag | 2004.08.27. | 2004.09.06. | Erdős Norbert (Fidesz) |
Gulyás József (SZDSZ) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Balogh László (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2004.11.07. | |
Dr. Csapody Miklós (MDF) | Tag | 2004.12.20. | 2006.05.15. | Balogh László (független) |
Balogh László (független) | Tag | 2004.11.07. | 2004.12.20. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Kulturális és sajtó bizottság | MSZP | 10 | 47.62% |
Fidesz | 8 | 38.10% | |
SZDSZ | 1 | 4.76% | |
MDF | 1 | 4.76% | |
független | 1 | 4.76% | |
Összesen | 21 | 100.00% |
Kulturális és sajtó bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Kulturális és sajtó bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2002.06.13. | 2006.05.15. | |
Európai integrációs albizottság | 2002.06.13. | 2006.05.15. | |
A nemzeti hírügynökségről szóló törvény módosítását előkészítő albizottság | 2005.09.27. | 2006.05.15. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok