Készült: 2024.09.22.23:32:23
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Az oktatási szegregáció megvizsgálására létrehozott albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2003.11.18. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Oktatási bizottság |
Az oktatási szegregáció megvizsgálására létrehozott albizottság tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Balogh Miklós (MSZP) | Elnök | 2005.03.09. | 2006.05.15. | |
Móring József Attila (Fidesz) | Elnök | 2005.03.08. | 2006.05.15. | |
Dr. Balogh Miklós (MSZP) | Tag | 2003.11.18. | 2005.03.09. | |
Urbán Árpád (MSZP) | Tag | 2003.11.18. | 2005.11.26. | |
Láyer József (Fidesz) | Tag | 2003.11.18. | 2006.05.15. | |
Móring József Attila (Fidesz) | Tag | 2003.11.18. | 2005.03.08. | |
Tóth Ferenc (Fidesz) | Tag | 2003.11.18. | 2006.05.15. | |
Fodor Gábor (SZDSZ) | Tag | 2003.11.18. | 2006.05.15. | |
Gusztos Péter (SZDSZ) | Tag | 2003.11.18. | 2006.05.15. | |
Karsai Péter (MDF) | Tag | 2003.11.18. | 2006.05.15. |
Az oktatási szegregáció megvizsgálására létrehozott albizottság üléseinek megjelenítése