Készült: 2024.09.22.05:32:27
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Földhő albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.12.09. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
Földhő albizottság tagjainak változásai (9 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Farkas Sándor (Fidesz) | Elnök | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Czerván György (Fidesz) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Tóth András (Fidesz) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Karakas János (MSZP) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Lakatos András (MSZP) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Csatári József (FKGP) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
T. Asztalos Ildikó (SZDSZ) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Font Sándor (MDF) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. | |
Dr. Kupa Mihály (független) | Tag | 1998.12.09. | 2002.05.14. |
Földhő albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 3 | 1/2001 | 2001.03.21. | Tanácskozóképes | 3:00 |
2 | 2 | 2/1999 | 1999.04.09. | Tanácskozóképes | 3:00 |
3 | 1 | 1/1999 | 1999.02.26. | Tanácskozóképes | 2:00 |