Készült: 2024.09.26.13:17:40
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Nemzetbiztonsági bizottság tagjai változásának elrejtése
Nemzetbiztonsági bizottság tagjainak változásai (15 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Keleti György (MSZP) | Elnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) | Alelnök | 1999.10.01. | 2001.10.16. | Dr. Mikes Éva (Fidesz) |
Dr. Kövér László (Fidesz) 1 | Alelnök | 2001.10.16. | 2002.05.14. | Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) |
Dr. Mikes Éva (Fidesz) | Alelnök | 1998.06.25. | 1999.07.01. | |
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | Tag | 2001.10.16. | 2002.05.14. | Szalai Annamária (Fidesz) |
Kosztolányi Dénes (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2001.10.16. | |
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1999.10.01. | |
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) | Tag | 2001.10.16. | 2002.05.14. | |
Nyitray András (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Répássy Róbert (Fidesz) | Tag | 1999.10.19. | 2002.05.14. | Dr. Szabó Attila (független) |
Sasvári Szilárd (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Szabó Attila (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1999.09.07. | |
Szalai Annamária (Fidesz) | Tag | 1999.07.01. | 2001.10.16. | Dr. Mikes Éva (Fidesz) |
Antalóczy Attila (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Juhász Ferenc (MSZP) | Tag | 2001.09.04. | 2002.05.14. | Vancsik Zoltán (MSZP) |
Nikolits István (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Tóth Károly (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Vancsik Zoltán (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.08.17. | |
Lengyel János (FKGP) | Tag | 2001.10.16. | 2002.05.14. | Dr. Torgyán Józsefné Cseh Mária (független) |
Dr. Torgyán Józsefné Cseh Mária (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.09.19. | |
Dr. Hack Péter (SZDSZ) | Tag | 2000.09.26. | 2002.05.14. | Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) |
Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | Tag | 1998.06.25. | 2000.09.26. | |
Dr. Horváth Balázs (MDF) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
ifj Hegedűs Loránt (MIÉP) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Dr. Szabó Attila (független) | Tag | 1999.09.08. | 1999.09.27. | |
Dr. Torgyán Józsefné Cseh Mária (független) | Tag | 2001.09.20. | 2001.10.16. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Nemzetbiztonsági bizottság | Fidesz | 6 | 40.00% |
MSZP | 5 | 33.33% | |
FKGP | 1 | 6.67% | |
SZDSZ | 1 | 6.67% | |
MDF | 1 | 6.67% | |
MIÉP | 1 | 6.67% | |
Összesen | 15 | 100.00% |
Nemzetbiztonsági bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Nádor Rt. közötti szerződéses és szerződésen kívüli kapcsolatot vizsgáló albizottság | 1998.12.16. | 2000.04.04. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok