Készült: 2024.09.22.21:30:24
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.06.29. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mentelmi bizottság |
A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (2 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Simon Gábor (MSZP) | Elnök | 2010.06.29. | 2014.05.05. | |
Dr. Varga István (Fidesz) | Tag | 2010.06.29. | 2014.05.05. | |
Szilágyi Péter (LMP) | Tag | 2010.06.29. | 2013.02.11. |