Készült: 2024.09.24.14:57:57
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
A Mezőgazdasági bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2014.07.10. |
Megszűnés | 2018.05.07. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
A Mezőgazdasági bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Legény Zsolt (MSZP) | Elnök | 2014.07.10. | 2018.05.07. | |
Dankó Béla (Fidesz) | Tag | 2014.10.13. | 2018.05.07. | Vantara Gyula (Fidesz) |
Győrffy Balázs (Fidesz) | Tag | 2014.07.10. | 2018.05.07. | |
Pócs János (Fidesz) | Tag | 2014.07.10. | 2018.05.07. | |
Vantara Gyula (Fidesz) | Tag | 2014.07.10. | 2014.09.15. | |
Harangozó Gábor István (MSZP) 1 | Tag | 2014.07.10. | 2018.05.07. | |
Magyar Zoltán (Jobbik) | Tag | 2014.07.10. | 2018.05.07. | |
Földi László (KDNP) | Tag | 2014.07.10. | 2018.05.07. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
A Mezőgazdasági bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése