Készült: 2024.09.23.16:53:16
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Területfejlesztési bizottság tagjai változásának elrejtése
Területfejlesztési bizottság tagjainak változásai (22 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Balsay István (Fidesz) | Elnök | 1998.06.25. | 1998.08.01. | |
Balsay István (Fidesz) | Elnök | 1999.10.01. | 2002.05.14. | Rajcsányi Péter Kálmán (Fidesz) |
Rajcsányi Péter Kálmán (Fidesz) | Elnök | 1998.08.01. | 1999.05.17. | |
Bajor Tibor (MSZP) | Alelnök | 2001.02.13. | 2002.05.14. | Dr. Baráth Etele (MSZP) |
Dr. Baráth Etele (MSZP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2001.02.13. | |
Horváth Béla (FKGP) | Alelnök | 2001.10.16. | 2002.05.14. | Zsikla Győző (független) |
Horváth Béla (FKGP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2001.04.17. | |
Zsikla Győző (FKGP) | Alelnök | 2001.04.17. | 2001.09.19. | Horváth Béla (FKGP) |
Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | Alelnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Zsikla Győző (független) | Alelnök | 2001.09.20. | 2001.10.16. | |
Becsó Zsolt (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Borkó Károly (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Endre Sándor (Fidesz) | Tag | 1999.10.01. | 2002.05.14. | Kozma Péter (Fidesz) |
Kozma Péter (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1999.10.01. | |
Lasztovicza Jenő (Fidesz) | Tag | 1998.12.28. | 2002.05.14. | |
Dr. Martonosi György (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) | Tag | 1998.08.01. | 2002.05.14. | Rajcsányi Péter Kálmán (Fidesz) |
Pogácsás Tibor (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Rajcsányi Péter Kálmán (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1998.07.31. | |
Dr. Rapcsák András (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.02.03. | |
Dr. Baja Ferenc (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.02.13. | |
Bajor Tibor (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.02.13. | |
Dr. Baráth Etele (MSZP) | Tag | 2001.02.13. | 2002.05.14. | Bajor Tibor (MSZP) |
Bodzás Ferenc Árpád (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Fodor Sándor (MSZP) | Tag | 2000.06.13. | 2002.05.14. | Iváncsik Imre (MSZP) |
Hiesz György (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Iváncsik Imre (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2000.06.13. | |
Dr. Lamperth Mónika (MSZP) | Tag | 2001.02.13. | 2002.05.14. | Dr. Baja Ferenc (MSZP) |
Dr. Pusztai Gyula (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Czira Szabolcs (FKGP) | Tag | 1999.03.02. | 2002.05.14. | Tóth Imre (FKGP) |
Kékkői Zoltán József (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.04.17. | |
Tóth Imre (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 1999.03.02. | |
Ékes József (MDF) | Tag | 1999.10.19. | 2002.05.14. | Dr. Zilahi József (MDF) |
Dr. Zilahi József (MDF) | Tag | 1998.06.25. | 1999.10.11. | |
Cseh Sándor (MIÉP) | Tag | 1998.12.28. | 1999.09.15. | |
Rozgonyi Ernő (MIÉP) | Tag | 1999.10.01. | 2002.05.14. | |
Szabó Lukács (MIÉP) | Tag | 1998.06.25. | 1998.12.06. | |
Cseh Sándor (független) | Tag | 1999.09.16. | 1999.09.30. | |
Pápai Mihály (független) | Tag | 2001.04.17. | 2002.05.14. | |
Szabó Lukács (független) | Tag | 1998.12.07. | 2002.05.14. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Területfejlesztési bizottság | Fidesz | 8 | 36.36% |
MSZP | 7 | 31.82% | |
FKGP | 2 | 9.09% | |
SZDSZ | 1 | 4.55% | |
MDF | 1 | 4.55% | |
MIÉP | 1 | 4.55% | |
független | 2 | 9.09% | |
Összesen | 22 | 100.00% |
Területfejlesztési bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Építésügyi és építészeti albizottság | 1998.07.08. | 2002.05.14. | |
Településügyi albizottság | 1998.07.08. | 2002.05.14. | |
Vidékfejlesztési, területrendezési és infrastruktúra albizottság | 1998.07.08. | 2002.05.14. | |
A Területfejlesztési bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 1998.07.08. | 2002.05.14. | |
Európai integrációs albizottság | 1998.07.08. | 2002.05.14. | |
Közigazgatás-fejlesztési albizottság | 1999.11.23. | 2002.05.14. | |
Az árvíz és belvíz elleni védekezési, kárelhárítási és megelőzési tevékenység koordinálását segítő albizottság | 2000.02.02. | 2002.05.14. | |
Olimpiai albizottság | 2001.06.06. | 2002.05.14. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok