Készült: 2024.09.24.00:35:35
Dinamikus lap
Dr. Kozma Ákos
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
alapvető jogok biztosa | 2019.09.26. | |
Független Rendészeti Panasztestület tagja | 2016.07.23. | 2019.09.25. |
Független Rendészeti Panasztestület tagja | 2010.07.22. | 2016.07.22. |