Készült: 2024.09.23.01:28:03
Dinamikus lap
Dr. Demszky Gábor
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2006.10.24. | 2006.10.24. |
1998-2002 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 1998.10.19. | 1998.11.02. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Budapest területi lista | 2006.05.16. | 2006.11.15. |
2002-2006 | Budapest területi lista | 2002.05.15. | 2002.05.31. | |
1998-2002 | Budapest területi lista | 1998.06.18. | 1998.11.02. | |
1990-94 | Budapest 9. OEVK | 1990.05.02. | 1990.11.30. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1976 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |
német | tárgyalási |