Készült: 2024.09.26.18:31:06
Dinamikus lap
Dr. Gombos András
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 2004.10.04. | 2006.06.08. |
környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár | 2004.08.01. | 2004.10.03. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
1994-98 | Csongrád 5. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Felszólalások | |||
---|---|---|---|
Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
2002-2006 | 85 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi diploma | Állatorvostudományi Egyetem | 1967 |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
szlovák | tárgyalási |