Készült: 2024.09.23.01:21:45
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Lakás- és építésügyi albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2006.07.05. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Gazdasági és informatikai bizottság |
Lakás- és építésügyi albizottság tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Horváth Csaba (MSZP) | Elnök | 2006.07.05. | 2010.02.18. | |
Dr. Józsa István (MSZP) | Tag | 2006.07.05. | 2010.05.13. | |
Szántó János (MSZP) | Tag | 2006.07.05. | 2008.06.03. | |
Dr. Szanyi Tibor (MSZP) | Tag | 2006.07.05. | 2010.05.13. | |
Márton Attila (Fidesz) | Tag | 2006.07.05. | 2010.05.13. | |
Nagy Sándor (Fidesz) | Tag | 2008.05.09. | 2010.05.13. |
Lakás- és építésügyi albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 2 | 1/2008 | 2008.05.13. | Határozatképes | 0:37 |
2 | 1 | 1/2007 | 2007.05.22. | Határozatképes | 1:13 |