Készült: 2024.09.21.02:32:37
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Agrárpiaci, szabályozási és élelmiszerbiztonsági albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2006.06.23. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
Agrárpiaci, szabályozási és élelmiszerbiztonsági albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Jakab István (Fidesz) | Elnök | 2006.06.23. | 2010.05.13. | |
Bedő Tamás (MSZP) | Tag | 2006.06.23. | 2010.05.13. | |
Godó Lajos (MSZP) | Tag | 2006.06.23. | 2010.05.13. | |
Kis Péter László (MSZP) 1 | Tag | 2006.06.23. | 2010.05.13. | |
Fülöp István (Fidesz) | Tag | 2006.06.23. | 2007.06.18. | |
Örvendi László József (Fidesz) 1 | Tag | 2006.06.23. | 2010.05.13. | |
Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | Tag | 2006.06.23. | 2007.09.16. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Agrárpiaci, szabályozási és élelmiszerbiztonsági albizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 4 | 1/2009 | 2009.03.18. | Határozatképes | 2:20 |
2 | 3 | 1/2008 | 2008.10.14. | Határozatképes | 1:30 |
3 | 2 | 1/2007 | 2007.06.13. | Határozatképes | 2:00 |
4 | 1 | 1/2006 | 2006.12.13. | Határozatképes | 0:58 |