Készült: 2024.09.26.18:55:10
Dinamikus lap
Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.05.11. | 2009.05.12. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.09.29. | 2008.09.30. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.10.15. | 2007.10.16. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.05.29. | 2007.05.30. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.04.02. | 2007.04.03. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.10.30. | 2006.10.31. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.07.24. | 2006.07.24. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.06.20. | 2006.06.21. | |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.02.06. | 2006.02.07. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.10.17. | 2005.10.18. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.06.13. | 2005.06.14. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.04.04. | 2005.04.05. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.10.11. | 2004.10.13. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Budapest 24. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Budapest 24. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
jogász | Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc | Állam- és Jogtudományi Kar | 1987 |