Készült: 2024.09.22.19:43:45
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Gyermek és ifjúsági albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.17. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Ifjúsági bizottság |
Gyermek és ifjúsági albizottság tagjainak változásai (2 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Zuschlag János László (MSZP) | Elnök | 2002.07.03. | 2004.10.17. | |
Nyakó István (MSZP) | Tag | 2002.07.03. | 2002.11.25. | |
Szitka Péter (MSZP) | Tag | 2002.07.03. | 2006.05.15. | |
Dr. Ujhelyi István (MSZP) | Tag | 2002.07.03. | 2006.05.15. |
Gyermek és ifjúsági albizottság üléseinek megjelenítése