Készült: 2024.09.25.20:23:03
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Egészségturizmus albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.19. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Idegenforgalmi bizottság |
Egészségturizmus albizottság tagjainak változásai (9 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Horváth Klára (MSZP) | Elnök | 2004.10.19. | 2006.05.15. | |
Korózs Lajos (MSZP) | Elnök | 2002.06.19. | 2004.10.04. | |
Csige Tamás (MSZP) | Tag | 2004.12.08. | 2006.05.15. | |
Dr. Horváth Klára (MSZP) | Tag | 2002.09.24. | 2004.10.19. | |
Dr. Kolber István (MSZP) | Tag | 2002.09.24. | 2004.10.04. | |
Nagy Jenő (MSZP) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. | |
Dr. Tompa Sándor (MSZP) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. | |
Bánki Erik (Fidesz) | Tag | 2002.09.24. | 2005.09.27. | |
Dr. Gruber Attila (Fidesz) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. | |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. | |
Kocsis Róbert (Fidesz) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. | |
Nógrádi László (Fidesz) | Tag | 2002.09.24. | 2006.05.15. | |
Dr. Mézes Éva (SZDSZ) | Tag | 2004.12.08. | 2006.05.15. |
Egészségturizmus albizottság üléseinek megjelenítése