Készült: 2024.09.23.16:51:39
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
A Közös Agrárpolitika változását figyelemmel kísérő albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2006.06.23. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
A Közös Agrárpolitika változását figyelemmel kísérő albizottság tagjainak változásai (6 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Ángyán József (Fidesz) | Elnök | 2006.06.23. | 2010.05.13. | |
Borenszki Ervin (MSZP) | Tag | 2006.06.23. | 2010.05.13. | |
Csontos János (MSZP) | Tag | 2006.06.23. | 2010.05.13. | |
Demendi László (MSZP) | Tag | 2006.06.23. | 2010.05.13. | |
Paizs József (MSZP) | Tag | 2006.06.23. | 2010.01.24. | |
Vécsi István (MSZP) | Tag | 2006.06.23. | 2008.03.10. | |
Czerván György (Fidesz) | Tag | 2006.06.23. | 2010.05.13. | |
Fülöp István (Fidesz) | Tag | 2006.06.23. | 2007.06.18. | |
Dr. Medgyasszay László (KDNP) | Tag | 2006.06.23. | 2010.05.13. |
A Közös Agrárpolitika változását figyelemmel kísérő albizottság üléseinek megjelenítése