Készült: 2024.09.23.14:11:27
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1990-94
Az Állami Számvevőszék szervezetének és működésének felülvizsgálatát végző ad-hoc bizottság tagjai változásának elrejtése
Az Állami Számvevőszék szervezetének és működésének felülvizsgálatát végző ad-hoc bizottság tagjainak változásai | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Vékony Miklós (MDF) | Elnök | 1990.12.29. | 1994.06.27. | |
Halász István (MDF) | Tag | 1990.12.29. | 1992.11.01. | |
Horváth Béla (MDF) | Tag | 1990.12.29. | 1992.11.01. | |
Dr. Remport Katalin (MDF) | Tag | 1991.01.01. | 1994.06.27. | |
Dr. Matyi László (SZDSZ) | Tag | 1990.12.29. | 1994.06.27. | |
Dr. Molnár Tibor (SZDSZ) | Tag | 1991.01.01. | 1994.01.31. | |
Dr. Tölgyessy Péter (SZDSZ) | Tag | 1991.01.01. | 1994.06.27. | |
Dr. Katona Béla (MSZP) | Tag | 1990.12.29. | 1994.06.27. | |
Dr. Áder János (FIDESZ) | Tag | 1990.12.29. | 1992.10.14. | |
Varga Mihály (FIDESZ) | Tag | 1991.01.01. | 1994.06.27. | |
Cséfalvay Gyula (KDNP) | Tag | 1992.10.27. | 1993.04.18. | |
Dr. Rott Nándor (KDNP) | Tag | 1991.01.01. | 1994.02.07. | |
Dr. Molnár Tibor (független) | Tag | 1994.02.01. | 1994.06.27. | |
Dr. Rott Nándor (független) | Tag | 1994.02.08. | 1994.06.27. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Az Állami Számvevőszék szervezetének és működésének felülvizsgálatát végző ad-hoc bizottság | MDF | 2 | 25.00% |
SZDSZ | 2 | 25.00% | |
MSZP | 1 | 12.50% | |
Fidesz | 1 | 12.50% | |
független | 2 | 25.00% | |
Összesen | 8 | 100.00% |
Az Állami Számvevőszék szervezetének és működésének felülvizsgálatát végző ad-hoc bizottságnak nincs albizottsága.