Készült: 2024.09.26.11:15:51
Dinamikus lap
Dr. Szent-Iványi István
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2002-2006 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2002.10.29. | 2004.07.19. |
1998-2002 | SZDSZ | frakcióvezető | 2000.12.11. | 2002.05.14. |
SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2000.02.07. | 2000.12.10. | |
1994-98 | SZDSZ | frakcióvezető | 1997.05.01. | 1998.06.17. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
külügyminisztériumi politikai államtitkár | 1994.07.15. | 1997.04.30. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2004.07.19. | |
1998-2002 | Budapest területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Bács-Kiskun területi lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
egyetemi doktor | Eötvös Loránd Tudományegyetem |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |
francia | társalgási |
német | tárgyalási |