Készült: 2024.09.24.18:41:20
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Bioetikai vegyes albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2003.10.21. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Emberi jogi bizottság |
Bioetikai vegyes albizottság tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Szászfalvi László (Fidesz) | Elnök | 2005.05.15. | 2006.05.15. | |
Szászfalvi László (MDF) | Elnök | 2003.10.21. | 2004.09.06. | |
Szászfalvi László (független) | Elnök | 2004.09.06. | 2005.05.14. | |
Donáth László (MSZP) | Tag | 2003.10.21. | 2006.05.15. | |
Dr. Semjén Zsolt (Fidesz) | Tag | 2003.10.21. | 2006.05.15. | |
Fodor Gábor (SZDSZ) | Tag | 2003.10.21. | 2006.05.15. |