Készült: 2024.09.26.21:37:06
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Ifjúsági és sport bizottság tagjai változásának elrejtése
Ifjúsági és sport bizottság tagjainak változásai (21 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Páva Zoltán (MSZP) | Elnök | 1998.06.25. | 2000.02.29. | |
Szabó Imre (MSZP) | Elnök | 2000.02.29. | 2002.05.14. | Páva Zoltán (MSZP) |
Horváth László (Fidesz) | Alelnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Gémesi György (MDF) | Alelnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Birkás Tivadar (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Deutsch Tamás (Fidesz) 1 | Tag | 1998.06.25. | 1998.12.28. | |
Fehérvári Tamás (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Gyürk András (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Imre Zsolt (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Koncz Ferenc (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Tóth András (Fidesz) | Tag | 1998.12.28. | 2002.05.14. | Dr. Deutsch Tamás (Fidesz) 1 |
Zsigó Róbert (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Bakonyi Tibor (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Csizmár Gábor (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Érsek Zsolt (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Juhász Gábor (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Lévai Ferenc (MSZP) | Tag | 2000.05.02. | 2002.05.14. | Páva Zoltán (MSZP) |
Páva Zoltán (MSZP) | Tag | 2000.02.29. | 2000.05.02. | Szabó Imre (MSZP) |
Szabó Imre (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2000.02.28. | |
Tóbiás József (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Fenyvesi Máté (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Vincze László (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Zakó László (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.06.26. | |
Horn Gábor (SZDSZ) | Tag | 1998.06.25. | 2000.09.05. | |
Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) | Tag | 2000.09.05. | 2002.05.14. | Horn Gábor (SZDSZ) |
Dr. Bognár László (MIÉP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Torgyán Józsefné Cseh Mária (független) | Tag | 2001.12.11. | 2002.05.14. | Zakó László (független) |
Zakó László (független) | Tag | 2001.06.27. | 2001.12.11. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Ifjúsági és sport bizottság | Fidesz | 8 | 38.10% |
MSZP | 7 | 33.33% | |
FKGP | 2 | 9.52% | |
SZDSZ | 1 | 4.76% | |
MDF | 1 | 4.76% | |
MIÉP | 1 | 4.76% | |
független | 1 | 4.76% | |
Összesen | 21 | 100.00% |
Ifjúsági és sport bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Gyermek- és ifjúságügyi albizottság | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Sport albizottság | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Az Ifjúsági és sportbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Kábítószerügyi albizottság | 1998.11.11. | 2002.05.14. | |
Európai integrációs albizottság | 1998.11.11. | 2002.05.14. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok