Készült: 2024.09.23.05:51:50
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Európai integrációs albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2006.11.07. |
Megszűnés | 2010.05.13. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Sport- és turisztikai bizottság |
Európai integrációs albizottság tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Nagy Jenő (MSZP) | Elnök | 2006.11.07. | 2010.05.13. | |
Dr. Horváth Klára (MSZP) | Tag | 2007.02.20. | 2010.05.13. | |
Kovács Ferenc (Fidesz) | Tag | 2007.02.20. | 2010.05.13. |