Készült: 2024.09.23.22:32:35
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Média albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.11.25. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Kulturális bizottság |
Média albizottság tagjainak változásai (8 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Sasvári Szilárd (Fidesz) | Elnök | 1998.11.25. | 2002.05.14. | |
Kósa Ferenc (MSZP) | Tag | 1998.11.30. | 2002.05.14. | |
Lendvai Ildikó (MSZP) | Tag | 1998.11.30. | 2002.05.14. | |
Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (FKGP) | Tag | 1998.11.30. | 2002.05.14. | |
Dr. Várhelyi András (FKGP) | Tag | 1998.11.30. | 2001.09.03. | |
Dr. Pető Iván (SZDSZ) | Tag | 1998.11.30. | 2002.05.14. | |
Balogh László (MDF) | Tag | 1998.11.30. | 2002.05.14. | |
Erkel Tibor (MIÉP) | Tag | 1998.11.30. | 2002.05.14. | |
Dr. Várhelyi András (független) | Tag | 2001.09.04. | 2002.05.14. |
Média albizottság üléseinek megjelenítése