Készült: 2024.09.23.07:39:38
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.06.26. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Emberi jogi bizottság |
Az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (3 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Semjén Zsolt (Fidesz) | Elnök | 2002.09.25. | 2006.05.15. | |
Nyakó István (MSZP) | Tag | 2002.09.25. | 2006.05.15. | |
Szászfalvi László (Fidesz) | Tag | 2005.05.15. | 2006.05.15. | |
Szászfalvi László (MDF) | Tag | 2002.09.25. | 2004.09.06. | |
Szászfalvi László (független) | Tag | 2004.09.06. | 2005.05.14. |
Az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 3 | 1/2005 | 2005.11.21. | Határozatképes | 0:20 |
2 | 2 | 2/2003 | 2003.04.01. | Határozatképes | 0:30 |
3 | 1 | 1/2003 | 2003.03.18. | Határozatképes | 0:30 |