Készült: 2024.09.24.06:27:18
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Sportlétesítmények fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.10.19. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Sport- és turizmusbizottság |
Sportlétesítmények fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kovács Péter (Fidesz) | Elnök | 2010.10.19. | 2014.05.05. | |
Hadházy Sándor (Fidesz) | Tag | 2010.10.19. | 2014.05.05. | |
Lasztovicza Jenő (Fidesz) | Tag | 2010.10.19. | 2014.05.05. | |
Vincze László (Fidesz) | Tag | 2010.10.19. | 2013.02.28. | |
Horváth András Tibor (MSZP) | Tag | 2010.10.19. | 2014.05.05. | |
Dr. Varga László (MSZP) | Tag | 2010.10.19. | 2011.11.14. | |
Szilágyi György (Jobbik) | Tag | 2010.10.19. | 2014.05.05. |