Készült: 2024.09.26.18:42:48
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Gazdasági bizottság tagjai változásának elrejtése
Gazdasági bizottság tagjainak változásai (28 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Puch László (MSZP) | Elnök | 2002.06.04. | 2006.05.15. | Dr. Szekeres Imre (MSZP) |
Dr. Szekeres Imre (MSZP) | Elnök | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Podolák György (MSZP) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Balla György (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Dr. Fónagy János (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.27. | 2006.05.15. | Balla György (Fidesz) |
Dr. Latorcai János (Fidesz) | Alelnök | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Boldvai László (MSZP) | Tag | 2002.07.02. | 2003.03.10. | Szabó Lajos (MSZP) |
Burány Sándor (MSZP) | Tag | 2005.06.20. | 2006.05.15. | Keller László (MSZP) |
Élő Norbert (MSZP) | Tag | 2005.06.20. | 2006.05.15. | Molnár Albert (MSZP) |
Farkas Imre (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Gazda László (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2004.10.25. | |
Göndör István (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Horváth Csaba (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Józsa István (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Kálmán András (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Kapolyi László (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Keller László (MSZP) | Tag | 2004.10.25. | 2005.06.20. | Kovács Tibor (MSZP) |
Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2004.10.25. | |
Molnár Albert (MSZP) | Tag | 2002.06.04. | 2005.06.20. | Szalay Gábor (SZDSZ) |
Molnár László (MSZP) | Tag | 2003.03.10. | 2006.05.15. | Boldvai László (MSZP) |
Szabó József (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Szabó Lajos (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2002.07.02. | |
Dr. Tompa Sándor (MSZP) | Tag | 2004.10.25. | 2006.05.15. | Gazda László (MSZP) |
Tóth Sándor (MSZP) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Balla György (Fidesz) | Tag | 2002.05.27. | 2006.05.15. | Dr. Dancsó József (Fidesz) |
Dr. Dancsó József (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Deák András (Fidesz) | Tag | 2004.11.29. | 2006.05.15. | |
Ivanics István (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Lázár Mózes (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Lengyel Zoltán (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2004.08.27. | |
Márton Attila (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Molnár Oszkár (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Rácz Róbert (Fidesz) | Tag | 2004.08.27. | 2006.05.15. | Lengyel Zoltán (Fidesz) |
Soltész Miklós (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
Steinerné Vasvári Éva (Fidesz) | Tag | 2002.05.15. | 2004.11.29. | |
Kovács Kálmán (SZDSZ) | Tag | 2002.05.15. | 2002.06.04. | |
Kuncze Gábor (SZDSZ) | Tag | 2002.11.12. | 2003.06.16. | Zwack Péter (SZDSZ) |
Szalay Gábor (SZDSZ) | Tag | 2002.05.15. | 2002.05.27. | |
Szalay Gábor (SZDSZ) | Tag | 2003.06.16. | 2006.05.15. | Kuncze Gábor (SZDSZ) |
Zwack Péter (SZDSZ) | Tag | 2002.06.04. | 2002.11.05. | Kovács Kálmán (SZDSZ) |
Fülöp István (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2004.11.08. | |
Herényi Károly (MDF) | Tag | 2004.12.20. | 2006.05.15. | Fülöp István (független) |
Püski András (MDF) | Tag | 2002.05.15. | 2004.11.08. | |
Fülöp István (független) | Tag | 2004.11.08. | 2004.12.20. | |
Püski András (független) | Tag | 2004.11.08. | 2006.05.15. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Gazdasági bizottság | MSZP | 14 | 50.00% |
Fidesz | 11 | 39.29% | |
SZDSZ | 1 | 3.57% | |
MDF | 1 | 3.57% | |
független | 1 | 3.57% | |
Összesen | 28 | 100.00% |
Gazdasági bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Gazdasági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2002.07.08. | 2006.05.15. | |
Energetikai albizottság | 2002.09.11. | 2006.05.15. | |
Infrastruktúra-fejlesztési és lakásügyi albizottság | 2002.09.11. | 2006.05.15. | |
Európai uniós ügyek albizottsága | 2002.09.11. | 2006.05.15. | |
Közlekedési albizottság | 2002.09.11. | 2006.05.15. | |
Vállalkozásfejlesztési, ipari és kereskedelmi albizottság | 2002.09.11. | 2006.05.15. | |
Vám és kereskedelem az Európai Unióban albizottság | 2004.05.26. | 2006.05.15. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok