Készült: 2024.09.25.07:24:35
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
A Közös Agrárpolitikával (KAP) foglalkozó albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.05.27. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Mezőgazdasági bizottság |
A Közös Agrárpolitikával (KAP) foglalkozó albizottság tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Varga Géza (Jobbik) | Elnök | 2010.06.14. | 2014.05.05. | |
Farkas Sándor (Fidesz) | Tag | 2010.06.14. | 2014.05.05. | |
Obreczán Ferenc (Fidesz) | Tag | 2010.06.14. | 2014.05.05. | |
Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) | Tag | 2010.06.14. | 2012.02.27. | |
Ficsor Ádám (MSZP) | Tag | 2010.06.14. | 2011.10.23. | |
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) | Tag | 2010.06.14. | 2014.05.05. |
A Közös Agrárpolitikával (KAP) foglalkozó albizottság üléseinek megjelenítése