Készült: 2024.09.26.11:48:00
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Honvédelmi bizottság tagjai változásának elrejtése
Honvédelmi bizottság tagjainak változásai (21 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Lányi Zsolt (FKGP) | Elnök | 1998.06.25. | 2001.01.21. | |
Dr. Simon Miklós (FKGP) | Elnök | 2001.04.17. | 2002.05.14. | Lányi Zsolt (független) |
Lányi Zsolt (független) | Elnök | 2001.01.22. | 2001.04.17. | |
Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) 1 | Alelnök | 2000.05.02. | 2002.05.14. | Dr. Simicskó István (Fidesz) |
Dr. Simicskó István (Fidesz) | Alelnök | 1998.06.25. | 2000.05.02. | |
Juhász Ferenc (MSZP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Gyimesi József (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Kosztolányi Dénes (Fidesz) | Tag | 2000.05.02. | 2002.05.14. | Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) 1 |
Körömi Attila (Fidesz) | Tag | 1999.11.30. | 2002.05.14. | Perlaki Jenő (Fidesz) |
Márton Attila (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2001.04.17. | |
Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) 1 | Tag | 1998.06.25. | 2000.05.02. | |
Nyitray András (Fidesz) | Tag | 1999.10.01. | 2002.05.14. | Dr. Szabó Attila (független) |
Perlaki Jenő (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1999.11.30. | |
Polonyi Kornél (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Szabó Attila (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 1999.09.07. | |
Tóth István (Fidesz) | Tag | 2001.04.17. | 2002.05.14. | Márton Attila (Fidesz) |
Dr. Vidoven Árpád (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Ecsődi László (MSZP) | Tag | 1998.09.15. | 2002.05.14. | |
Göndör István (MSZP) | Tag | 1998.07.08. | 2002.05.14. | |
Iváncsik Imre (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Molnár János (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Szili Sándor (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Tokár István (MSZP) | Tag | 1998.07.08. | 2002.05.14. | |
Atyánszky György (FKGP) | Tag | 1998.06.30. | 2001.09.19. | |
Pápai Mihály (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.01.21. | |
Mádai Péter (SZDSZ) | Tag | 1998.06.25. | 1999.10.19. | |
Mécs Imre (SZDSZ) | Tag | 1999.10.19. | 2002.05.14. | Mádai Péter (SZDSZ) |
Lezsák Sándor (MDF) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Kapronczi Mihály (MIÉP) | Tag | 1998.06.30. | 2002.05.14. | |
Atyánszky György (független) | Tag | 2001.09.20. | 2002.05.14. | |
Lányi Zsolt (független) | Tag | 2001.04.18. | 2002.05.14. | Pápai Mihály (független) |
Pápai Mihály (független) | Tag | 2001.01.22. | 2001.04.17. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Honvédelmi bizottság | Fidesz | 8 | 38.10% |
MSZP | 7 | 33.33% | |
FKGP | 1 | 4.76% | |
SZDSZ | 1 | 4.76% | |
MDF | 1 | 4.76% | |
MIÉP | 1 | 4.76% | |
független | 2 | 9.52% | |
Összesen | 21 | 100.00% |
Honvédelmi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Elvi, biztonságpolitikai, katonai albizottság | 1998.09.09. | 2002.05.14. | P.fszt.93. |
Katonai ombudsman albizottság | 1998.09.09. | 2002.05.14. | P.fszt.93. |
A Honvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 1998.09.09. | 2002.05.14. | P.fszt.93. |
Anyagi, technikai, költségvetési, hadiipari albizottság | 1998.09.09. | 2002.05.14. | P.fszt.93. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok