Készült: 2024.09.24.14:22:47
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
A Fenntartható fejlődés bizottságának hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi, gazdasági hatásait figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2010.06.08. |
Megszűnés | |
Névváltozások | |
Főbizottság | Fenntartható fejlődés bizottsága |
A Fenntartható fejlődés bizottságának hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi, gazdasági hatásait figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Kepli Lajos (Jobbik) 1 | Elnök | 2010.06.15. | 2014.05.05. | |
Dr. Aradszki András (KDNP) | Alelnök | 2010.06.15. | 2014.05.05. | |
Bányai Gábor (Fidesz) | Tag | 2010.06.15. | 2014.05.05. | |
Bodó Imre (Fidesz) | Tag | 2010.06.15. | 2012.12.31. | |
Sebestyén László (Fidesz) | Tag | 2010.06.15. | 2014.05.05. | |
Baracskai József (MSZP) | Tag | 2010.07.05. | 2010.10.11. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
A Fenntartható fejlődés bizottságának hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi, gazdasági hatásait figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése