Készült: 2024.09.26.15:21:38
Dinamikus lap
Iváncsik Imre
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2010-2014 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2011.12.07. | 2014.05.05. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2010.07.12. | 2011.11.20. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításában közreműködő államtitkár | 2009.04.21. | 2010.05.29. |
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításában közreműködő államtitkár | 2007.07.01. | 2009.04.15. |
Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2006.07.01. | 2007.06.30. |
honvédelmi minisztériumi politikai államtitkár | 2004.10.04. | 2006.06.08. |
honvédelmi minisztériumi politikai államtitkár | 2002.05.27. | 2004.10.03. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.25. | Országos lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2006-2010 | 2006.04.23. | Jász-Nagykun-Szolnok 4. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Jász-Nagykun-Szolnok 3. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Jász-Nagykun-Szolnok 3. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
vegyipari szakmunkás | Vegyipari Szakközépiskola | 1974 | |
élelmiszeripari üzemmérnök | Élelmiszeripari Főiskola, Szeged | Élelmiszeripari Kar, Szeged | 1980 |
védelemigazgatási menedzser | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 2005 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
francia | középfokú | C |