Készült: 2024.09.19.05:02:44
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
A Területfejlesztési bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 1998.07.08. |
Megszűnés | 2002.05.14. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Területfejlesztési bizottság |
A Területfejlesztési bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (7 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Pusztai Gyula (MSZP) | Elnök | 1998.07.08. | 2002.05.14. | |
Becsó Zsolt (Fidesz) | Tag | 1998.11.03. | 2002.05.14. | |
Endre Sándor (Fidesz) | Tag | 1999.11.03. | 2002.05.14. | |
Kozma Péter (Fidesz) | Tag | 1998.11.03. | 1999.09.28. | |
Dr. Martonosi György (Fidesz) | Tag | 2000.10.10. | 2002.05.14. | |
Dr. Rapcsák András (Fidesz) | Tag | 1998.11.03. | 2002.02.03. | |
Dr. Baja Ferenc (MSZP) | Tag | 1998.11.03. | 2000.09.20. | |
Bodzás Ferenc Árpád (MSZP) | Tag | 2000.09.20. | 2002.05.14. | |
Hiesz György (MSZP) | Tag | 2000.10.10. | 2002.05.14. | |
Szabó Lukács (MIÉP) | Tag | 1998.11.03. | 1998.12.06. | |
Szabó Lukács (független) | Tag | 1998.12.07. | 2002.05.14. |
A Területfejlesztési bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése