Készült: 2024.09.26.20:11:30
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Fenntartható fejlődés bizottsága tagjai változásának elrejtése
Fenntartható fejlődés bizottsága tagjainak változásai (10 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Schmuck Erzsébet (LMP) | Elnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Bencsik János (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Dr. Kepli Lajos (Jobbik) 1 | Alelnök | 2018.05.08. | 2019.06.25. | |
Nunkovics Tibor (Jobbik) | Alelnök | 2019.07.08. | 2022.05.01. | Dr. Kepli Lajos (Jobbik) 1 |
Böröcz László (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Koncz Ferenc (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2020.07.10. | |
Dr. Koncz Zsófia (Fidesz) | Tag | 2020.11.02. | 2022.05.01. | Koncz Ferenc (Fidesz) |
Simonka György (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Varga Gábor (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Szászfalvi László (KDNP) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
Hajdu László (DK) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Fenntartható fejlődés bizottsága | Fidesz | 6 | 60.00% |
Jobbik | 1 | 10.00% | |
KDNP | 1 | 10.00% | |
DK | 1 | 10.00% | |
LMP | 1 | 10.00% | |
Összesen | 10 | 100.00% |
Fenntartható fejlődés bizottsága üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
A Fenntartható fejlődés bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság | 2018.06.18. | 2022.05.01. | |
Éghajlatvédelmi albizottság | 2018.06.18. | 2022.05.01. | |
Környezet-egészségügyi albizottság | 2018.06.18. | 2022.05.01. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok