Készült: 2024.09.23.06:06:37
Dinamikus lap
Steiner Attila
Nincs fénykép |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
Energiaügyi Minisztérium államtitkára | 2022.12.01. | |
Technológiai és Ipari Minisztérium államtitkára | 2022.05.25. | 2022.11.30. |
Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára | 2021.01.16. | 2022.05.24. |
Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 2019.07.17. | 2021.01.15. |