Készült: 2024.09.20.07:01:24
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
Az Oktatási és tudományos bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2002.09.30. |
Megszűnés | 2006.05.15. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Oktatási bizottság |
Az Oktatási és tudományos bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (4 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Pánczél Károly (Fidesz) | Elnök | 2002.09.30. | 2006.05.15. | |
Arató Gergely (MSZP) | Tag | 2002.09.30. | 2004.10.04. | |
Botka Lajosné (MSZP) | Tag | 2002.09.30. | 2003.03.19. | |
Rózsa Endre (MSZP) | Tag | 2003.03.19. | 2006.05.15. | Botka Lajosné (MSZP) |
Tatai-Tóth András (MSZP) 1 | Tag | 2002.09.30. | 2006.05.15. | |
Pichler Imre László (Fidesz) | Tag | 2005.05.15. | 2006.05.15. | |
Pichler Imre László (MDF) | Tag | 2002.09.30. | 2004.11.08. | |
Pichler Imre László (független) | Tag | 2004.11.08. | 2005.05.14. |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Az Oktatási és tudományos bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 4 | 1/2004 | 2004.04.19. | Határozatképes | 1:00 |
2 | 3 | 3/2003 | 2003.10.08. | Határozatképes | 0:30 |
3 | 2 | 2/2003 | 2003.03.19. | Határozatképes | 3:00 |
4 | 1 | 1/2003 | 2003.03.10. | Határozatképes | 2:17 |