Készült: 2024.09.24.01:03:53
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2006-2010
Egészségügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
Egészségügyi bizottság tagjainak változásai (23 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Dr. Kökény Mihály (MSZP) | Elnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Schvarcz Tibor (MSZP) | Alelnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Mikola István (Fidesz) | Alelnök | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Czinege Imre (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Fetser János (MSZP) | Tag | 2008.12.01. | 2010.05.13. | Tukacs István (MSZP) |
Dr. Garai István Levente (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Gyula Ferencné (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Havas Szófia (MSZP) | Tag | 2007.09.17. | 2010.05.13. | Papp József (MSZP) |
Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) | Tag | 2007.06.25. | 2010.05.13. | Winkfein Csaba (MSZP) |
Keller László (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.11.06. | |
Dr. Nyul István (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Papp József (MSZP) | Tag | 2006.11.06. | 2007.09.17. | Keller László (MSZP) |
Dr. Perjési Klára (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Tittmann János (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Tóth István (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Tóth Tiborné dr. (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2006.06.19. | |
Tukacs István (MSZP) | Tag | 2008.05.05. | 2008.12.01. | Dr. Vojnik Mária (MSZP) |
Dr. Vojnik Mária (MSZP) | Tag | 2006.06.19. | 2008.05.05. | Tóth Tiborné dr. (MSZP) |
Winkfein Csaba (MSZP) | Tag | 2006.05.30. | 2007.06.25. | |
Dr. Heintz Tamás (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Kupper András (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Molnár Ágnes (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Pesti Imre (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Spiák Ibolya (Fidesz) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Nagy Kálmán (KDNP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Dr. Puskás Tivadar (KDNP) | Tag | 2006.05.30. | 2010.05.13. | |
Béki Gabriella (SZDSZ) | Tag | 2006.05.30. | 2008.05.13. | |
Dr. Bőhm András (SZDSZ) | Tag | 2008.05.13. | 2009.12.07. | |
Velkey Gábor (SZDSZ) | Tag | 2009.12.07. | 2010.05.13. | Dr. Bőhm András (SZDSZ) |
Dr. Csáky András (független) | Tag | 2009.03.23. | 2010.05.13. | |
Dr. Csáky András (MDF) | Tag | 2006.05.30. | 2009.03.15. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Egészségügyi bizottság | MSZP | 12 | 52.17% |
Fidesz | 7 | 30.43% | |
KDNP | 2 | 8.70% | |
SZDSZ | 1 | 4.35% | |
független | 1 | 4.35% | |
Összesen | 23 | 100.00% |
Egészségügyi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Az Egészségügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2006.10.04. | 2010.05.13. |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok