Készült: 2024.09.26.07:59:10
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
A Nemzeti összetartozás bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság
|
|
---|---|
Típus | Albizottság |
Létrehozás | 2018.05.15. |
Megszűnés | 2022.05.01. |
Névváltozások | |
Főbizottság | Nemzeti összetartozás bizottsága |
A Nemzeti összetartozás bizottsága feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság tagjainak változásai (5 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Bencsik János (Jobbik) | Elnök | 2019.02.26. | 2020.02.19. | |
Szávay István (Jobbik) | Elnök | 2018.05.15. | 2019.01.31. | |
Bencsik János (független) | Elnök | 2020.03.09. | 2022.05.01. | |
Dr. Tilki Attila (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.15. | 2020.03.23. | |
Szászfalvi László (KDNP) | Alelnök | 2020.06.02. | 2022.05.01. | |
Bóna Zoltán (Fidesz) | Tag | 2018.05.15. | 2018.10.15. | |
Fenyvesi Zoltán (Fidesz) | Tag | 2018.05.15. | 2022.05.01. | |
Jakab István (Fidesz) | Tag | 2018.10.25. | 2022.05.01. | |
Dr. Molnár Zsolt (MSZP) | Tag | 2018.05.15. | 2022.05.01. |